Состав
Региональной энергетической комиссии
(с изменениями на 09 ноября 1993 года)
Председатель: | Иванов Б.П. | - Глава администрации области |
Зам. председателя: | Лазо В.П. | - Зам. председателя Комитета экономики |
Секретарь: | Шиндяев В.В. | - Главный специалист Комитета экономики (Введен в состав на основании постановления Главы Администрации Читинской области от 09 марта 1994 года № 93). |
Члены: | Обросов В.И. | - Заместитель начальника Забайкальской железной дороги (Введен в состав на основании постановления Главы Администрации Читинской области от 09 ноября 1993 года № 301 ) |
Леонов А.П. | - первый заместителя Главы администрации по промышленности (Введен в состав на основании постановления Главы Администрации Читинской области от 09 марта 1994 года № 93). | |
Чипизубов Н.В. | - Гл. энергетик Приаргунского ПГХО | |
Корчевой А.И. | - Директор энергонадзора АО "Читаэнерго" | |
Рожина Т.Н. | - Зам. начальника Управления цен | |
Филатов Николай Митрофанович | - Заместитель начальника Департамента сельского хозяйства (Введен в состав на основании постановления Главы Администрации Читинской области от 09 ноября 1993 года № 301 ) | |
Петухов В.М. | - Начальник теруправления ГК РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур | |
Остроумов А.М. | - Советник Главы администрации | |
Вдовин А.А. | - Директор кожевенного комбината | |
Луценко Н.М. | - Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства г. Читы | |
Жигжитжапов Ж.С. | - первого заместителя Главы администрации Агинского Бурятского автономного округа (введен в состав комиссии на основании постановления Главы Администрации Читинской области от 13 марта 1995 года № 103) | |
(На основании постановления Главы Администрации Читинской области от 27 марта 1995 года № 128 в состав комиссии введены: ) | ||
- Уцын Юрий Борисович | - генеральный директор АО "Харанорский разрез" | |
- Вершинин Николай Евдокимович | - советник главы администрации | |
- Шишов Михаил Васильевич | - зам. начальника финансового управления | |
- Шаповалов Александр Иванович | - зам. начальника КЭУ ЗабВО | |
- Юрченко Владимир Алексеевич | - первого заместителя главы администрации г. Читы | |
- Рожков Юрий Афанасьевич | - генеральный директор АО "Чигаэнерго" | |
(На основании постановления Главы Администрации Читинской области от 27 марта 1995 года № 128 из состава комиссии выведены: ) | ||
- Крикунов Геннадий Гаврилович | - зам. генерального директора ТПО | |
- Куренков Виктор Николаевич | - бывший начальник отдела ПпПИ | |
- Белимов Анатолий Тимофеевич | - директор завода АО "КамазДаурия" | |
- Сухаревич Евгений Григорьевич | - гл. инженер ТЭД-2 | |
- Плешаков Игорь Владимирович | - бывшего зам. начальника КЭУ ЗабВО | |
- Лукьянцев Иван Александрович | - бывший председатель Комитета Совета народных депутатов по выработке социально-экономического развития Читинской области | |
- Петрова Николая Павловича | - бывший начальник Читинского отделения "Иркутск-углесбыт" | |
- Бухнера Валерия Романовича | - ген.директор АО "Чита-нефтемаркет" | |
- Архиреева Валентина Федоровича | - гл. инженер АО "Читаэнерго" | |
- Шемякина Алексея Андреевича | - директор АО "Автоспецоборудование" |
Управляющий Делами
В. Лесков