(с изменениями на 1 февраля 2023 года)
(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области от 27.10.2020 N 520-ук, от 25.11.2020 N 579-ук, от 01.02.2023 N 36-ук)
В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области с национально-культурными общественными организациями и религиозными объединениями по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать совет по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Оренбургской области и утвердить его состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить положение о совете по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Оренбургской области согласно приложению N 2.
3. Признать утратившими силу указы Губернатора Оренбургской области:
от 23.04.2014 N 245-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 25.08.2010 N 171-ук";
от 16.07.2015 N 569-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 25.08.2010 N 171-ук";
от 27.03.2017 N 160-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 25.08.2010 N 171-ук";
подпункт 1.2 пункта 1 указа Губернатора Оренбургской области от 10.09.2010 N 187-ук "О внесении изменений в указы Губернатора Оренбургской области".
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике - министра региональной и информационной политики Оренбургской области.
5. Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Д.В.ПАСЛЕР
Состав совета по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Оренбургской области
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 01.02.2023 N 36-ук)
Паслер Денис Владимирович | - | председатель совета, Губернатор Оренбургской области |
Сухарев Игорь Николаевич | - | заместитель председателя совета, вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике - министр региональной и информационной политики Оренбургской области |
Кафтан Андрей Викторович | - | секретарь совета, заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области |
Члены совета: | ||
Алексий (Антипов Леонид Петрович) | - | епископ Бузулукский и Сорочинский, правящий архиерей Бузулукской епархии Русской Православной Церкви (по согласованию) |
Амелин Веналий Владимирович | - | президент Оренбургской региональной общественной организации "Ассамблея народов Оренбургской области" (по согласованию) |
Баротов Толиб Мамурович | - | председатель Оренбургской региональной таджикской национально-культурной автономии (по согласованию) |
Бесаев Мухарбек Магометович | - | председатель Оренбургской региональной общественной организации "Чечено-Ингушский культурный центр "Даймохк" (по согласованию) |
Буштер Виталий Николаевич | - | старший пресвитер централизованной религиозной организации "Оренбургское областное объединение церквей Российской Церкви христиан веры евангельской пятидесятников" (по согласованию) |
Вениамин (Зарицкий Владимир Николаевич) | - | митрополит Оренбургский и Саракташский, правящий архиерей Оренбургской и Саракташской епархии Русской Православной Церкви (по согласованию) |
Гошкодеря Владимир Андреевич | - | иерей русской православной старообрядческой церкви, настоятель храма "Во имя Знамения Пресвятыя Богородицы" г. Оренбурга (по согласованию) |
Давлятов Ильдус Ядкарович | - | председатель региональной общественной организации "Оренбургская татарская национально-культурная автономия" (по согласованию) |
Жандар Уулу Таалайбек | - | председатель правления местной общественной организации национально-культурная автономия кыргызов г. Оренбурга "Мекендеш" ("Соотечественник") (по согласованию) |
Ириней (Тафуня Сергей Петрович) | - | епископ Орский и Гайский, правящий архиерей Орской епархии Русской Православной Церкви (по согласованию) |
Испаева Динара Нгметовна | - | председатель Оренбургской областной общественной организации "Ассоциация казахов Оренбуржья" (по согласованию) |
Какауридзе Каха Шалвович | - | председатель Оренбургской региональной грузинской национально-культурной общественной организации "Ертоба" ("Единство") (по согласованию) |
Камалов Абдулла Худайбергенович | - | председатель Оренбургской областной общественной организации "Узбекский общественный центр "Соотечественники +" (по согласованию) |
Кузьмин Михаил Дмитриевич | - | председатель Оренбургской городской общественной организации "Мордовский культурный центр" (по согласованию) |
Курзина Лариса Леоновна | - | председатель Оренбургской городской общественной организации "Центр польской культуры "Вавель" (по согласованию) |
Легеч Анджей | - | настоятель прихода Пресвятой Богородицы Лоретанской Римско-католической Церкви г. Оренбурга (по согласованию) |
Майерс Гоэль Исраэль Моше | - | раввин г. Оренбурга и Оренбургской области (по согласованию) |
Молчанов Сергей Владимирович | - | директор департамента молодежной политики Оренбургской области |
Мормин Павел Леонидович | - | старший пастор Церквей христиан адвентистов седьмого дня в г. Оренбурге (по согласованию) |
Науменко Алексей Николаевич | - | председатель Оренбургской региональной общественной организации "Украинское общество имени Т.Г. Шевченко" (по согласованию) |
Патлахов Александр Евгеньевич | - | председатель Оренбургской региональной общественной организации по возрождению русской культуры "Пересвет" (по согласованию) |
Пахомов Алексей Александрович | - | министр образования Оренбургской области |
Ракова Екатерина Сергеевна | - | председатель Оренбургской областной белорусской культурно-просветительской общественной организации (по согласованию) |
Рамазанов Аллахверди Гаджисулаевич | - | председатель Оренбургской региональной общественной организации "Дагестанская диаспора "Дагестан" (по согласованию) |
Саркисян Геворг Рубенович | - | исполнительный директор Оренбургского областного фонда армянской культуры "Терьян" (по согласованию) |
Саяпин Виктор Михайлович | - | председатель Оренбургской региональной общественной организации "Русский национальный центр" (по согласованию) |
Семенов Петр Ильич | - | президент общественной организации Оренбургская региональная национально-культурная чувашская автономия (по согласованию) |
Сунцова Ирина Сергеевна | - | председатель общественной организации "Региональная еврейская национально-культурная автономия Оренбургской области" (по согласованию) |
Тирбах Инесса Рудольфовна | - | пастор Евангелическо-Лютеранской церкви г. Оренбурга (по согласованию) |
Турчин Владимир Алексеевич | - | председатель комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по законности, правопорядку и делам национальностей, общественных объединений и религиозных организаций (по согласованию) |
Фаст Яков Францевич | - | председатель Оренбургской областной общественной организации немцев "Видергебурт" ("Возрождение") (по согласованию) |
Федоров Виктор Григорьевич | - | епископ Объединения Церквей евангельских христиан-баптистов Оренбургской области (по согласованию) |
Шарипов Альфит Асхатович | - | муфтий, председатель Централизованной религиозной организации "Региональное духовное управление мусульман Оренбургской области в составе Центрального духовного управления мусульман России" (по согласованию) |
Шевченко Евгения Валерьевна | - | министр культуры Оренбургской области |
Ямансарин Ягафар Янгильдеевич | - | председатель общественного движения "Оренбургский областной курултай башкир "Караван-Сарай" (по согласованию) |
Положение о совете по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Оренбургской области
1. Совет по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Оренбургской области (далее - совет) является совещательным и консультативным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области с общественными объединениями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией в Оренбургской области государственной национальной политики Российской Федерации.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, а также настоящим Положением.
3. Состав совета утверждается Губернатором Оренбургской области.
4. Решения, принимаемые советом, носят рекомендательный характер.
5. Основными задачами совета являются: