Состав
попечительского совета некоммерческой организации
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Нижегородской области"
(в ред. распоряжений Правительства области от 06.02.2014 № 158-р; от 10.12.2014 № 2281-р;
от 04.08.2015 № 1441-р; от 24.11.2016 № 1886-р; от 23.06.2017 № 971-р;
от 15.02.2018 № 138-р - см. предыдущую редакцию)
Никитин Глеб Сергеевич | - временно исполняющий обязанности Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства, председатель попечительского совета |
Антипов Валерий Александрович | - заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества |
Баринов Сергей Анатольевич | - министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области |
Байер Александр Александрович | - исполняющий обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области |
Бакиев Денис Ильдусович | - министр Правительства Нижегородской области - полномочный представитель Губернатора в Законодательном Собрании Нижегородской области |
Кочетов Александр Викторович | - глава местного самоуправления, председатель Совета депутатов городского округа город Бор, член Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области при Законодательном Собрании Нижегородской области (по согласованию) |
Молев Анатолий Васильевич | - заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию) |
Орлов Михаил Болеславович | - заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области (по согласованию) |
Рыжов Александр Борисович | - руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Нижегородской области некоммерческой организации "Фонд жилищного просвещения "Ассоциация товариществ собственников жилья г.Нижнего Новгорода" (по согласованию) |
Сербул Игорь Анатольевич | - руководитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области - главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области |
Сулима Ольга Юрьевна | - министр финансов Нижегородской области |
Табачников Александр Феликсович | - заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области (по согласованию) |
Чертков Андрей Геннадьевич | - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области |
Шавин Олег Борисович | - председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно- коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (по согласованию) |